GERMAN BERNAL SOTO
Informe ejecutivo de GERMAN BERNAL SOTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GERMAN BERNAL SOTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSBULL CADIZ SL | Presidente | 05/09/2024 | |
TRANSBULL CADIZ SL | Consejero | 05/09/2024 | |
TRANSBULL LOGISTICA SL | Consejero | 25/10/2023 | |
FLETAMENTOS CADIZ SL | Apoderado Solidario | 08/08/2023 | |
VIAJES GADITOUR SL | Presidente | 09/01/2023 | |
VIAJES GADITOUR SL | Apoderado Solidario | 09/01/2023 | |
VIAJES GADITOUR SL | Consejero | 09/01/2023 |
VINCULACIONES DE GERMAN BERNAL SOTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERMAN BERNAL SOTO
Empresa: TRANSBULL CADIZ SL
Apoderado
Consejero
- German Bernal Soto
- Miguel Andres De Santiago Canelada
- Raul Bernal Soto
Presidente
- German Bernal Soto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 14471, I/A 32 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-11
Empresa: TRANSBULL CADIZ SL
Consejero
- German Bernal Soto
- Miguel Andres De Santiago Canelada
- Ramon Goma Muñoz
Presidente
- German Bernal Soto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 14471, I/A 32 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-11
Consejero
- German Bernal Soto
- LOGISTICA SUARDIAZ SL
- VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL
Presidente
Secretario
- German Bernal Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 69, S 8, H CA 14742, I/A 38 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-11
Empresa: TRANSBULL LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 60, S 8, H CA 32277, I/A 4 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-11
Empresa: FLETAMENTOS CADIZ SL
Apoderado Solidario
- German Bernal Soto
- Juan Manuel Bernal Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 42, S 8, H CA 6749, I/A 20 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-11
Consejero
- German Bernal Soto
- LOGISTICA SUARDIAZ SL
- VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL
Presidente
Secretario
- German Bernal Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 54, S 8, H CA 14742, I/A 34 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-11
Empresa: VIAJES GADITOUR SL
Apoderado Solidario
- German Bernal Soto
- Juan Manuel Bernal Gutierrez
Consejero
- German Bernal Soto
- Juan Manuel Bernal Gutierrez
- Monica Bernal Soto
Presidente
- German Bernal Soto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 136, S 8, H CA 3871, I/A 10 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-11
Información de GERMAN BERNAL SOTO
Mostramos los datos de GERMAN BERNAL SOTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERMAN BERNAL SOTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos