MONGE FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de MONGE FERNANDEZ VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONGE FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EFINERGY INGENIERIA Y REHABILITACION SL | Apoderado | 21/03/2013 | |
EFINERGY INGENIERIA Y REHABILITACION SL | Secretario | 14/12/2012 | |
EFINERGY INGENIERIA Y REHABILITACION SL | Consejero | 14/12/2012 |
VINCULACIONES DE MONGE FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONGE FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Empresa: REEMA EQUIPAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29978 , F 146, S 8, H M 539485, I/A 2 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Apoderado
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13372 , F 148, S 8, H M 216771, I/A 5 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Consejero Delegado
Consejero
- Loren Rodriguez Luis Manuel
- Monge Fernandez Victor Manuel
- Negron Minner Juan
Presidente
Secretario
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13372 , F 147, S 8, H M 216771, I/A 4 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Empresa: REEMA EQUIPAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29978 , F 145, S 8, H M 539485, I/A 1 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-28
Empresa: SERYLAN SYSTEMS REDES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17168 , F 213, S 8, H M 294109, I/A B (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Administrador Solidario
- Belinchon Carrero Rafael
- Cañis Alonso Margarita
- Cifuentes Ambrojo Maria Mercedes
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26862 , F 111, S 8, H M 484085, I/A 2 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-28
Administrador Solidario
- Belinchon Carrero Rafael
- Cañis Alonso Margarita
- Cifuentes Ambrojo Maria Mercedes
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26862 , F 110, S 8, H M 484085, I/A 1 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Empresa: SERYLAN SYSTEMS REDES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17168 , F 212, S 8, H M 294109, I/A 6 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Empresa: SERYLAN SYSTEMS REDES Y SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Lanzuela Gonzalez Francisco
- Monge Fernandez Victor Manuel
- Torres Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17168 , F 212, S 8, H M 294109, I/A 6 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Empresa: SERYLAN SYSTEMS REDES Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17168 , F 212, S 8, H M 294109, I/A 6 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de MONGE FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de MONGE FERNANDEZ VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONGE FERNANDEZ VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos