CIFUENTES AMBROJO MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de CIFUENTES AMBROJO MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CIFUENTES AMBROJO MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALOE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 02/11/2010 |
VINCULACIONES DE CIFUENTES AMBROJO MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIFUENTES AMBROJO MARIA MERCEDES
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artigot Calvo David
- Cifuentes Ambrojo Maria Mercedes
- Lorenzo Tomas Francisco Javier
- Martinez Del Sol Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 19, S 8, H M 365296, I/A 32 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Apoderado
- Cifuentes Ambrojo Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26862 , F 111, S 8, H M 484085, I/A 3 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Administrador Solidario
- Belinchon Carrero Rafael
- Cañis Alonso Margarita
- Cifuentes Ambrojo Maria Mercedes
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26862 , F 111, S 8, H M 484085, I/A 2 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-28
Administrador Solidario
- Belinchon Carrero Rafael
- Cañis Alonso Margarita
- Cifuentes Ambrojo Maria Mercedes
- Monge Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26862 , F 110, S 8, H M 484085, I/A 1 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Información de CIFUENTES AMBROJO MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de CIFUENTES AMBROJO MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIFUENTES AMBROJO MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos