MONCUNILL TORTOSA JUAN
Informe ejecutivo de MONCUNILL TORTOSA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONCUNILL TORTOSA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTORE PLUS SPAIN SL | Administrador Unico | 02/08/2024 |
VINCULACIONES DE MONCUNILL TORTOSA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONCUNILL TORTOSA JUAN
Empresa: RESTORE PLUS SPAIN SL
Administrador Unico
- Moncunill Tortosa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 274059, I/A 4 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-08
Administrador Solidario
- Moncunill Tortosa Jordi
- Moncunill Tortosa Juan
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31753 , F 128, S 8, H B 195180, I/A 6 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Administrador Solidario
- Moncunill Tortosa Jordi
- Moncunill Tortosa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31753 , F 127, S 8, H B 195180, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Administrador Unico
- Moncunill Tortosa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31753 , F 127, S 8, H B 195180, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Administrador Unico
- Moncunill Tortosa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31753 , F 127, S 8, H B 195180, I/A 4 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Empresa: TWO RENT 98 SL
Apoderado
- Moncunill Tortosa Jordi
- Moncunill Tortosa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32184 , F 156, S 8, H B 209766, I/A 3 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Información de MONCUNILL TORTOSA JUAN
Mostramos los datos de MONCUNILL TORTOSA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONCUNILL TORTOSA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos