MONCUNILL TORTOSA JORDI
Informe ejecutivo de MONCUNILL TORTOSA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONCUNILL TORTOSA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTORE PLUS SPAIN SL | Administrador Solidario | 21/07/2016 | 02/08/2024 |
ADMINISTRACIO I CONSULTORIA EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 25/02/2020 | 30/11/2022 |
ADMINISTRACIO I CONSULTORIA EMPRESARIAL SL | Liquidador | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
TWO RENT 98 SL | Apoderado | 16/04/2009 | 17/08/2021 |
ADMINISTRACIO I CONSULTORIA EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 21/02/2019 |
VINCULACIONES DE MONCUNILL TORTOSA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONCUNILL TORTOSA JORDI
Empresa: RESTORE PLUS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Moncunill Tortosa Joan
- Moncunill Tortosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 274059, I/A 4 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-08
Liquidador
- Moncunill Tortosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31753 , F 128, S 8, H B 195180, I/A 6 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Administrador Solidario
- Moncunill Tortosa Jordi
- Moncunill Tortosa Juan
Liquidador
- Moncunill Tortosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31753 , F 128, S 8, H B 195180, I/A 6 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Administrador Solidario
- Moncunill Tortosa Jordi
- Moncunill Tortosa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31753 , F 127, S 8, H B 195180, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Administrador Solidario
- Moncunill Tortosa Jordi
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31753 , F 127, S 8, H B 195180, I/A 4 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Empresa: RESTORE PLUS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Moncunill Tortosa Joan
- Moncunill Tortosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36014 , F 96, S 8, H B 274059, I/A 3 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Empresa: TWO RENT 98 SL
Apoderado
- Moncunill Tortosa Jordi
- Moncunill Tortosa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32184 , F 156, S 8, H B 209766, I/A 3 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Información de MONCUNILL TORTOSA JORDI
Mostramos los datos de MONCUNILL TORTOSA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONCUNILL TORTOSA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos