MOLINA TIENDA FRANCISCO
Informe ejecutivo de MOLINA TIENDA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MOLINA TIENDA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METSO ESPAÑA SA | Apoderado | 02/09/2010 | 10/11/2015 |
SANTA ANA DE BOLUETA GRINDING MEDIA SA | Apoderado | 10/01/2014 | 17/03/2015 |
FORJAS DEL GUADALQUIVIR SL | Apoderado | 10/01/2014 | 17/02/2015 |
MOLY-COP SPAIN HOLDINGS SL | Apoderado | 21/11/2013 | 12/02/2015 |
VINCULACIONES DE MOLINA TIENDA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA TIENDA FRANCISCO
Empresa: METSO ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 213, S 8, H M 52001, I/A 93 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 48, S 8, H BI 5015,A , I/ 34 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-48
Empresa: FORJAS DEL GUADALQUIVIR SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695, L 1, F 51, S 8, H BI 22837, I/A 18 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-48
Empresa: METSO SPAIN HOLDING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 192, S 8, H BI 62851, I/A 7 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-48
Apoderado
- Fernandez Lazaro Santiago
- Fornaguera Alcala Felix
- Molina Tienda Francisco
- Parras Sanchez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 200, S 8, H BI 5015,A , I/ 30 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-48
Empresa: FORJAS DEL GUADALQUIVIR SL
Apoderado
- Fernandez Lazaro Santiago
- Fornaguera Alcala Felix
- Molina Tienda Francisco
- Parras Sanchez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695, L 1, F 29, S 8, H BI 22837, I/A 15 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-48
Empresa: METSO SPAIN HOLDING SL
Apoderado
- Armendariz Roman Jon
- Bayo Sevilla Santiago
- Molina Tienda Francisco
- Ponsbach Caroline
- Ruiz Camara Bayo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 190, S 8, H BI 62851, I/A 2 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-48
Empresa: METSO MINERALS ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 206, S 8, H M 52001, I/A 81 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Empresa: METSO MINERALS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 206, S 8, H M 52001, I/A 81 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Información de MOLINA TIENDA FRANCISCO
Mostramos los datos de MOLINA TIENDA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA TIENDA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos