DIAZ GARCIA BERNARDO EDUARDO JOSE
Informe ejecutivo de DIAZ GARCIA BERNARDO EDUARDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ GARCIA BERNARDO EDUARDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METSO ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 01/02/2018 | 11/10/2023 |
METSO ESPAÑA SA | Apoderado | 10/11/2015 | 11/10/2023 |
METSO ESPAÑA SA | Apoderado | 02/09/2010 | 10/11/2015 |
VINCULACIONES DE DIAZ GARCIA BERNARDO EDUARDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GARCIA BERNARDO EDUARDO JOSE
Empresa: METSO OUTOTEC ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 218, S 8, H M 52001, I/A 107 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: METSO ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 215, S 8, H M 52001, I/A 99 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-28
Empresa: METSO ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 213, S 8, H M 52001, I/A 93 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Empresa: METSO ESPAÑA SA
Apoderado
- Da Silva Leite De Sousa Jose Manuel
- Diaz Garcia Bernardo Eduardo Jose
- Molina Tienda Francisco
- Parras Sanchez Juan
- Ponsbach Caroline Maud Christine
- Ucendo Gomez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 213, S 8, H M 52001, I/A 93 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Empresa: METSO MINERALS ESPAÑA SA
Apoderado
- Da Silva Leite De Sousa Jose Manuel
- Diaz Garcia Bernardo Eduardo Jose
- Molina Tienda Francisco
- Parras Sanchez Juan
- Ponsbach Caroline Maud Christine
- Ucendo Gomez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 206, S 8, H M 52001, I/A 81 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Información de DIAZ GARCIA BERNARDO EDUARDO JOSE
Mostramos los datos de DIAZ GARCIA BERNARDO EDUARDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GARCIA BERNARDO EDUARDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos