MOLINA OLIAS ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MOLINA OLIAS ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA OLIAS ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FABRICA ESPACIO DE CULTURA SL | Administrador Unico | 30/10/2023 |
VINCULACIONES DE MOLINA OLIAS ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA OLIAS ALEJANDRO
Empresa: LA FABRICA ESPACIO DE CULTURA SL
Administrador Unico
- Molina Olias Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8374 , F 122, S 8, H M 135040, I/A 9 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: JJ HUARTE SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:RODRIGUEZ SAN VICENTE MIGUEL MARIA
Fecha de Resolución:30/06/2009
Número Procedimiento Concursal:177/2009
Datos Registrales:
Tomo:
5580
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-91313
Inscripción:
12
Fecha Inscripción03/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5580 , F 210, S 8, H M 91313, I/A 12 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Empresa: JJ HUARTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JJ HUARTE SL
Nif:B80530413
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Molina Olias Alejandro
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:RODRIGUEZ SAN VICENTE MIGUEL MARIA
Fecha de Resolución:30/06/2009
Número Procedimiento Concursal:177/2009
Datos Registrales:
Tomo:
5580
Libro:
0
Folio:
209
Hoja:
8-91313
Inscripción:
11
Fecha Inscripción28/10/2009
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5580 , F 209, S 8, H M 91313, I/A 11 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28
Información de MOLINA OLIAS ALEJANDRO
Mostramos los datos de MOLINA OLIAS ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA OLIAS ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos