MOLINA LERIDA MARIA MILAGROSA
Informe ejecutivo de MOLINA LERIDA MARIA MILAGROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA LERIDA MARIA MILAGROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOA ASESORES A T SL | Apoderado Mancomunado | 02/01/2023 |
VINCULACIONES DE MOLINA LERIDA MARIA MILAGROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA LERIDA MARIA MILAGROSA
Empresa: NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado Mancomunado
- Molina Lerida Maria Milagrosa
- Nuñez Arandilla Enrique Cesar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 250074, I/A 13 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado
- Escriva De Romani Olano Santiago
- Molina Lerida Maria Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14999 , F 35, S 8, H M 250074, I/A 10 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado Mancomunado
- Molina Lerida Maria Milagrosa
- Nuñez Arandilla Enrique Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14999 , F 35, S 8, H M 250074, I/A 9 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: NOA ASESORES A T SL
Apoderado Mancomunado
- Molina Lerida Maria Milagrosa
- Nuñez Arandilla Enrique Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17508 , F 4, S 8, H M 300724, I/A 8 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado
- Escriva De Romani Olano Santiago
- Molina Lerida Maria Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14999 , F 35, S 8, H M 250074, I/A 7 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Información de MOLINA LERIDA MARIA MILAGROSA
Mostramos los datos de MOLINA LERIDA MARIA MILAGROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA LERIDA MARIA MILAGROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos