ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO
Informe ejecutivo de ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado | 04/06/2024 | |
NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado | 24/05/2010 | 04/01/2023 |
VINCULACIONES DE ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO
Empresa: NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Escriva De Romani Olano Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 250074, I/A 13 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado
- Escriva De Romani Olano Santiago
- Molina Lerida Maria Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14999 , F 35, S 8, H M 250074, I/A 10 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: NOVABROK CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado
- Escriva De Romani Olano Santiago
- Molina Lerida Maria Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14999 , F 35, S 8, H M 250074, I/A 7 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Información de ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO
Mostramos los datos de ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos