MOLINA GARDUÑO MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de MOLINA GARDUÑO MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA GARDUÑO MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KATEUROPEGMBH S. XXI SL | Administrador Solidario | 08/04/2020 | |
AS SL | Administrador Solidario | 28/12/2017 | |
PATREBCIAL SL | Administrador Solidario | 28/12/2017 | |
BERIAINAVE SL | Administrador Solidario | 11/02/2014 | |
FILTERCAT ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 08/03/2013 |
VINCULACIONES DE MOLINA GARDUÑO MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA GARDUÑO MARIA ESTHER
Empresa: KATEUROPEGMBH S. XXI SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34153 , F 44, S 8, H M 614331, I/A 4 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-28
Empresa: PATREBCIAL SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 91, S 8, H NA 33595, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-31
Empresa: AS SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 86, S 8, H NA 33775, I/A 4 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-31
Empresa: BERIAINAVE SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 94, S 8, H NA 33776, I/A 1 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-31
Empresa: AS SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 108, S 8, H NA 10972, I/A 16 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-31
Empresa: FILTERCAT ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659 , F 77, S 8, H NA 32907, I/A 1 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-31
Información de MOLINA GARDUÑO MARIA ESTHER
Mostramos los datos de MOLINA GARDUÑO MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA GARDUÑO MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos