MARIN ARCE BENJAMIN
Informe ejecutivo de MARIN ARCE BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN ARCE BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KATEUROPEGMBH S. XXI SL | Administrador Solidario | 08/04/2020 | |
AS SL | Administrador Solidario | 28/12/2017 | |
PATREBCIAL SL | Administrador Solidario | 28/12/2017 | |
BERIAINAVE SL | Administrador Solidario | 11/02/2014 | |
FILTERCAT ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 08/03/2013 |
VINCULACIONES DE MARIN ARCE BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN ARCE BENJAMIN
Empresa: KATEUROPEGMBH S. XXI SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34153 , F 44, S 8, H M 614331, I/A 4 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-28
Empresa: PATREBCIAL SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 91, S 8, H NA 33595, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-31
Empresa: AS SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 86, S 8, H NA 33775, I/A 4 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-31
Empresa: BERIAINAVE SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 94, S 8, H NA 33776, I/A 1 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-31
Empresa: AS SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 108, S 8, H NA 10972, I/A 16 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-31
Empresa: FILTERCAT ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Marin Arce Benjamin
- Molina Garduño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659 , F 77, S 8, H NA 32907, I/A 1 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-31
Información de MARIN ARCE BENJAMIN
Mostramos los datos de MARIN ARCE BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN ARCE BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos