MOLINA BERGAS FRANCISCO
Informe ejecutivo de MOLINA BERGAS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLINA BERGAS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KORTIRION VRARCADE SL | Liquidador | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
KORTIRION VRARCADE SL | Administrador Unico | 14/09/2017 | 28/12/2021 |
THE GARAGE VR SPARK SL | Administrador Solidario | 06/11/2017 | 30/04/2018 |
VINCULACIONES DE MOLINA BERGAS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA BERGAS FRANCISCO
Empresa: KORTIRION VRARCADE SL
Liquidador
- Molina Bergas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 188, S 8, H PM 82360, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-07
Empresa: KORTIRION VRARCADE SL
Administrador Unico
- Molina Bergas Francisco
Liquidador
- Molina Bergas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 188, S 8, H PM 82360, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-07
Empresa: THE GARAGE VR SPARK SL
Administrador Solidario
- Llull Mancas Damian
- Molina Bergas Francisco
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 97, S 8, H IM 6628, I/A 3 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-07
Empresa: THE GARAGE VR SPARK SL
Administrador Solidario
- Molina Bergas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 97, S 8, H IM 6628, I/A 2 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-07
Empresa: KORTIRION VRARCADE SL
Administrador Unico
- Molina Bergas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 186, S 8, H PM 82360, I/A 1 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-07
Información de MOLINA BERGAS FRANCISCO
Mostramos los datos de MOLINA BERGAS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA BERGAS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos