LLULL MANCAS DAMIAN
Informe ejecutivo de LLULL MANCAS DAMIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 57
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE LLULL MANCAS DAMIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLULL & PARTNERS SL | Socio Unico | 02/02/2018 | |
LLULL & PARTNERS SL | Administrador Unico | 02/02/2018 | |
LANOCA-SAILING SL | Administrador Unico | 21/11/2016 | |
LANOCA-SAILING SL | Socio Unico | 21/11/2016 | |
CLAN COSHOP SL | Administrador Unico | 27/04/2015 | |
MARTORELLULL SL | Administrador Solidario | 12/02/2015 | |
CITYMENU SL | Consejero | 24/10/2012 | |
CABOFISH SL | Secretario | 19/04/2012 | |
CABOFISH SL | Consejero | 19/04/2012 | |
PROMARIS 4 SL | Secretario | 25/08/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LLULL MANCAS DAMIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLULL MANCAS DAMIAN
Empresa: MIGJADA 2017 SL
Administrador Unico
- Llull Mancas Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 211, S 8, H IM 6695, I/A 2 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-07
Empresa: DAUS 2012 GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Comas Jaume Daniel
- Llull Mancas Damian
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 66, S 8, H IM 5756, I/A 3 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-07
Empresa: THE GARAGE VR SPARK SL
Liquidador
- Llull Mancas Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 97, S 8, H IM 6628, I/A 3 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-07
Empresa: THE GARAGE VR SPARK SL
Administrador Solidario
- Llull Mancas Damian
- Molina Bergas Francisco
Liquidador
- Llull Mancas Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 97, S 8, H IM 6628, I/A 3 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-07
Empresa: FUN CENTER CARUSSA SL
Liquidador
- Llull Mancas Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 104, S 8, H IM 6629, I/A 2 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-07
Empresa: FUN CENTER CARUSSA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Comas Jaume Daniel
- Llull Mancas Damian
Consejero
- Comas Jaume Daniel
- Llull Mancas Damian
- Mascaro Pons Ursula
Liquidador
- Llull Mancas Damian
Presidente
Secretario
- Llull Mancas Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 104, S 8, H IM 6629, I/A 2 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-07
Empresa: COSTUM MERCAT SL
Administrador Unico
- Llull Mancas Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 83, S 8, H IM 6496, I/A 2 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-07
Empresa: COSTUM MERCAT SL
Administrador Solidario
- Llull Mancas Damian
- Mata Garcia Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 83, S 8, H IM 6496, I/A 2 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-07
Empresa: COSTUM MERCAT SL
Socio Único
- Llull Mancas Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 83, S 8, H IM 6496, I/A 2 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-07
Empresa: MIGJADA 2017 SL
Administrador Unico
- Llull Mancas Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 211, S 8, H IM 6695, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-07
VER MAS ACTOS
Información de LLULL MANCAS DAMIAN
Mostramos los datos de LLULL MANCAS DAMIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLULL MANCAS DAMIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos