MOLINA AREVALO RAFAEL JESUS
Informe ejecutivo de MOLINA AREVALO RAFAEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA AREVALO RAFAEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTREMUM EVENTS SL | Apoderado | 19/06/2017 | |
ADCON MOLINA Y ORTEGA SCP | Administrador Mancomunado | 04/01/2017 | |
MONTADORES FERRALLISTAS DEL SUR SL | Administrador Concursal | 26/11/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINA AREVALO RAFAEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA AREVALO RAFAEL JESUS
Empresa: EXTREMUM EVENTS SL
Apoderado
- Molina Arevalo Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 113, S 8, H CO 37806, I/A 2 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-14
Empresa: ADCON MOLINA Y ORTEGA SCP
Administrador Mancomunado
- Molina Arevalo Rafael Jesus
- Ortega Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 121, S 8, H CO 37600, I/A 1 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-14
Empresa: MONTADORES FERRALLISTAS DEL SUR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MONTADORES FERRALLISTAS DEL SUR SL
Nif:B14644231
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Molina Arevalo Rafael Jesus
Juzgado:1& INSTANCIA Y MERCANTIL DE CORDOBA
Número:9
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:01/07/2010
Número Procedimiento Concursal:252/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1648
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-18903
Inscripción:
2
Fecha Inscripción26/11/2010
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 150, S 8, H CO 18903, I/A 2 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-14
Información de MOLINA AREVALO RAFAEL JESUS
Mostramos los datos de MOLINA AREVALO RAFAEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA AREVALO RAFAEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos