MOLERO ALVAREZ MARIA GUADALUPE
Informe ejecutivo de MOLERO ALVAREZ MARIA GUADALUPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLERO ALVAREZ MARIA GUADALUPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INTEGRA MINADI SL | Socio Unico | 26/10/2021 | |
GRUPO INTEGRA MINADI SL | Administrador Unico | 26/10/2021 | |
TECAGRUPO GALLERY SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2018 | |
MOVILTECA GALLERY SL | Socio Unico | 04/12/2009 | |
MOVILTECA GALLERY SL | Administrador Unico | 04/12/2009 |
VINCULACIONES DE MOLERO ALVAREZ MARIA GUADALUPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLERO ALVAREZ MARIA GUADALUPE
Empresa: GRUPO INTEGRA MINADI SL
Administrador Unico
- Molero Alvarez Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 37, S 8, H GR 56868, I/A 1 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-18
Empresa: GRUPO INTEGRA MINADI SL
Socio Único
- Molero Alvarez Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 37, S 8, H GR 56868, I/A 1 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-18
Empresa: TECAGRUPO GALLERY SL
Administrador Mancomunado
- Guzman Martinez Miguel Angel
- Molero Alvarez Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 209, S 8, H GR 51075, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-18
Empresa: MOVILTECA GALLERY SL
Administrador Unico
- Molero Alvarez Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 178, S 8, H GR 37521, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-18
Empresa: MOVILTECA GALLERY SL
Socio Único
- Molero Alvarez Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 178, S 8, H GR 37521, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-18
Información de MOLERO ALVAREZ MARIA GUADALUPE
Mostramos los datos de MOLERO ALVAREZ MARIA GUADALUPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLERO ALVAREZ MARIA GUADALUPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos