GUZMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GUZMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUZMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECAGRUPO GALLERY SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2018 | |
NEVADATECA SL | Socio Unico | 16/02/2017 | |
NEVADATECA SL | Administrador Unico | 16/02/2017 | |
REPARATECA SL | Socio Unico | 30/11/2015 | |
REPARATECA SL | Administrador Unico | 30/11/2015 | |
TENTEMPIE 24H SL | Administrador Unico | 24/03/2014 | |
CIGARROTECA SL | Administrador Unico | 05/11/2013 | |
TIENDA EN LA WEB SL | Socio Unico | 04/12/2009 | |
TIENDA EN LA WEB SL | Administrador Unico | 04/12/2009 |
VINCULACIONES DE GUZMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUZMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: TECAGRUPO GALLERY SL
Administrador Mancomunado
- Guzman Martinez Miguel Angel
- Molero Alvarez Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 209, S 8, H GR 51075, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-18
Empresa: NEVADATECA SL
Administrador Unico
- Guzman Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 74, S 8, H GR 49783, I/A 1 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-18
Empresa: NEVADATECA SL
Socio Único
- Guzman Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 74, S 8, H GR 49783, I/A 1 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-18
Empresa: REPARATECA SL
Administrador Unico
- Guzman Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 105, S 8, H GR 47492, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-18
Empresa: REPARATECA SL
Socio Único
- Guzman Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 105, S 8, H GR 47492, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-18
Empresa: TENTEMPIE 24H SL
Administrador Unico
- Guzman Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 53, S 8, H GR 44391, I/A 1 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-18
Empresa: CIGARROTECA SL
Administrador Unico
- Guzman Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 61, S 8, H GR 43850, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-18
Empresa: TIENDA EN LA WEB SL
Administrador Unico
- Guzman Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 183, S 8, H GR 37523, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-18
Empresa: TIENDA EN LA WEB SL
Socio Único
- Guzman Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 183, S 8, H GR 37523, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-18
Información de GUZMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GUZMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUZMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos