MIRKO ADRIANO POLINI
Informe ejecutivo de MIRKO ADRIANO POLINI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MIRKO ADRIANO POLINI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRKO ADRIANO POLINI
Empresa: FORZA LAVORO SL
Administrador Solidario
- Giovanni Polini
- Mirko Adriano Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 122, S 8, H GI 57812, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-17
Empresa: FORZA LAVORO SL
Socio Único
- Mirko Adriano Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 122, S 8, H GI 57812, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-17
Empresa: GRUPO CELICOR SL
Administrador Unico
- Mirko Adriano Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 32, S 8, H GI 55223, I/A 9 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-17
Empresa: GRUPO CELICOR SL
Administrador Unico
- Mirko Adriano Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 32, S 8, H GI 55223, I/A 7 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-17
Empresa: FORZA LAVORO SL
Administrador Solidario
- Giovanni Polini
- Mirko Adriano Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 122, S 8, H GI 57812, I/A 1 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-17
Información de MIRKO ADRIANO POLINI
Mostramos los datos de MIRKO ADRIANO POLINI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRKO ADRIANO POLINI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos