GIOVANNI POLINI
Informe ejecutivo de GIOVANNI POLINI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GIOVANNI POLINI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CELICOR SL | Apoderado | 11/03/2015 | |
SANGIACOMO SL | Administrador Unico | 02/08/2011 | |
FERNET VITTONE DAL 1842 SA | Socio Unico | 04/01/2011 | |
POLINI SL | Administrador Unico | 21/06/2010 |
VINCULACIONES DE GIOVANNI POLINI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIOVANNI POLINI
Empresa: FORZA LAVORO SL
Administrador Solidario
- Giovanni Polini
- Mirko Adriano Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 122, S 8, H GI 57812, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-17
Empresa: VITTONE 1842 SL
Administrador Unico
- Giovanni Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 177, S 8, H GI 47282, I/A 10 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-17
Empresa: MIRKO ADRIANO SL
Administrador Unico
- Giovanni Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 183, S 8, H GI 53008, I/A 5 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-17
Empresa: SIMAL 2006 SL
Administrador Unico
- Giovanni Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 188, S 8, H GI 42385, I/A 9 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-17
Empresa: ADRIALCO TRADING SL
Administrador Unico
- Giovanni Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 14, S 8, H GI 55342, I/A 4 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-17
Empresa: GIULIANO 2009 SL
Liquidador
- Giovanni Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 9, S 8, H GI 48656, I/A 7 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-17
Empresa: GIULIANO 2009 SL
Administrador Unico
- Giovanni Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 9, S 8, H GI 48656, I/A 7 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-17
Empresa: GRUPO CELICOR SL
Administrador Unico
- Giovanni Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 32, S 8, H GI 55223, I/A 9 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-17
Empresa: GRUPO CELICOR SL
Apoderado
- Giovanni Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 32, S 8, H GI 55223, I/A 8 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-17
Empresa: FORZA LAVORO SL
Administrador Solidario
- Giovanni Polini
- Mirko Adriano Polini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 122, S 8, H GI 57812, I/A 1 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-17
VER MAS ACTOS
Información de GIOVANNI POLINI
Mostramos los datos de GIOVANNI POLINI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIOVANNI POLINI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos