MIRAVE SANCHEZ EVA MARIA
Informe ejecutivo de MIRAVE SANCHEZ EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRAVE SANCHEZ EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANSON SL | Administrador Unico | 22/08/2011 | 03/11/2016 |
PROMOCIONES LAS TORRES DEL ARRABALICO SL | Administrador Solidario | 15/02/2016 | |
PROMOCIONES LAS TORRES DEL ARRABALICO SL | Liquidador Solidario | 15/02/2016 | 15/02/2016 |
IDEAS ARAGONESAS SL | Apoderado | 15/07/2013 | |
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANSON SL | Apoderado | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE MIRAVE SANCHEZ EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRAVE SANCHEZ EVA MARIA
Empresa: CONSTRUCCIONES JAVIER ANSON SL
Administrador Unico
- Mirave Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 217, S 8, H Z 7683, I/A 12 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-50
Liquidador Solidario
- Anson Muñoz Javier
- Mirave Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 85, S 8, H Z 45040, I/A 3 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-50
Administrador Solidario
- Anson Muñoz Javier
- Mirave Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 85, S 8, H Z 45040, I/A 3 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-50
Empresa: IDEAS ARAGONESAS SL
Apoderado
- Mirave Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 9, S 8, H Z 8884, I/A 6 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-50
Empresa: CONSTRUCCIONES JAVIER ANSON SL
Administrador Unico
- Mirave Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 217, S 8, H Z 7683, I/A 9 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-50
Empresa: CONSTRUCCIONES JAVIER ANSON SL
Apoderado
- Mirave Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 216, S 8, H Z 7683, I/A 8 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-50
Información de MIRAVE SANCHEZ EVA MARIA
Mostramos los datos de MIRAVE SANCHEZ EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRAVE SANCHEZ EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos