ANSON MUÑOZ JAVIER
Informe ejecutivo de ANSON MUÑOZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANSON MUÑOZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANSON SL | Apoderado | 03/11/2016 | |
PROMOCIONES LAS TORRES DEL ARRABALICO SL | Administrador Solidario | 15/02/2016 | |
PROMOCIONES LAS TORRES DEL ARRABALICO SL | Liquidador Solidario | 15/02/2016 | 15/02/2016 |
IDEAS ARAGONESAS SL | Administrador Unico | 15/07/2013 | |
IDEAS ARAGONESAS SL | Liquidador | 15/07/2013 | 15/07/2013 |
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANSON SL | Administrador Unico | 22/08/2011 |
VINCULACIONES DE ANSON MUÑOZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANSON MUÑOZ JAVIER
Empresa: CONSTRUCCIONES JAVIER ANSON SL
Apoderado
- Anson Muñoz Javier
- Anson Muñoz Javier
- Anson Muñoz Javier
- Anson Muñoz Javier
- Mirave Sanchez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 217, S 8, H Z 7683, I/A 12 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-50
Liquidador Solidario
- Anson Muñoz Javier
- Mirave Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 85, S 8, H Z 45040, I/A 3 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-50
Administrador Solidario
- Anson Muñoz Javier
- Mirave Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 85, S 8, H Z 45040, I/A 3 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-50
Empresa: IDEAS ARAGONESAS SL
Liquidador
- Anson Muñoz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 9, S 8, H Z 8884, I/A 6 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-50
Empresa: IDEAS ARAGONESAS SL
Administrador Unico
- Anson Muñoz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 9, S 8, H Z 8884, I/A 6 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-50
Empresa: CONSTRUCCIONES JAVIER ANSON SL
Administrador Unico
- Anson Muñoz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 217, S 8, H Z 7683, I/A 9 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-50
Información de ANSON MUÑOZ JAVIER
Mostramos los datos de ANSON MUÑOZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANSON MUÑOZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos