MIRA MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de MIRA MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRA MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDALET 43 SL | Administrador Solidario | 12/06/2018 | |
VIDALET 43 SL | Administrador Solidario | 02/01/2013 |
VINCULACIONES DE MIRA MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA MARTINEZ ANTONIO
Empresa: NATS NUS SL
Liquidador
- Mira Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37265 , F 193, S 8, H B 305062, I/A 6 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Empresa: NATS NUS SL
Administrador Unico
- Mira Martinez Antonio
Liquidador
- Mira Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37265 , F 193, S 8, H B 305062, I/A 6 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Empresa: SPAIN VIRTUAL FASHION SL
Liquidador Unico
- Mira Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 164, S 8, H SC 45776, I/A 2 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-15
Empresa: VIDALET 43 SL
Administrador Solidario
- Alexis Jose Eupierre
- Colome Pujol Montserrat
- De La Peña Munoa Alvaro Estanislao
- Mira Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43525 , F 217, S 8, H B 431464, I/A 2 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-08
Empresa: VIDALET 43 SL
Administrador Solidario
- Alexis Jose Eupierre
- Colome Pujol Montserrat
- De La Peña Munoa Alvaro Estanislao
- Mira Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43525 , F 215, S 8, H B 431464, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Información de MIRA MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de MIRA MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos