DE LA PEÑA MUNOA ALVARO ESTANISLAO
Informe ejecutivo de DE LA PEÑA MUNOA ALVARO ESTANISLAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA PEÑA MUNOA ALVARO ESTANISLAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDALET 43 SL | Administrador Solidario | 12/06/2018 | |
VIDALET 43 SL | Administrador Solidario | 02/01/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA PEÑA MUNOA ALVARO ESTANISLAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PEÑA MUNOA ALVARO ESTANISLAO
Empresa: ILIACAN DANSA SL
Liquidador
- De La Peña Munoa Alvaro Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41311 , F 13, S 8, H B 380697, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: ILIACAN DANSA SL
Administrador Unico
- De La Peña Munoa Alvaro Estanislao
Liquidador
- De La Peña Munoa Alvaro Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41311 , F 13, S 8, H B 380697, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: VIDALET 43 SL
Administrador Solidario
- Alexis Jose Eupierre
- Colome Pujol Montserrat
- De La Peña Munoa Alvaro Estanislao
- Mira Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43525 , F 217, S 8, H B 431464, I/A 2 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-08
Empresa: VIDALET 43 SL
Administrador Solidario
- Alexis Jose Eupierre
- Colome Pujol Montserrat
- De La Peña Munoa Alvaro Estanislao
- Mira Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43525 , F 215, S 8, H B 431464, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: ILIACAN DANSA SL
Administrador Unico
- De La Peña Munoa Alvaro Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41311 , F 10, S 8, H B 380697, I/A 1 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-08
Información de DE LA PEÑA MUNOA ALVARO ESTANISLAO
Mostramos los datos de DE LA PEÑA MUNOA ALVARO ESTANISLAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PEÑA MUNOA ALVARO ESTANISLAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos