MIR ORFILA ROBERT ANTONI
Informe ejecutivo de MIR ORFILA ROBERT ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIR ORFILA ROBERT ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2018 | 23/08/2024 |
MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S | MBRO.JTA.DIR | 14/01/2021 | 22/08/2024 |
MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S | PRESI.JTA.DI | 14/01/2021 | 22/08/2024 |
MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S | MBRO.JTA.DIR | 01/08/2016 | 14/01/2021 |
MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S | PRESI.JTA.DI | 20/12/2019 | 14/01/2021 |
MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S | Vicepresidente Junta Directiva | 19/07/2018 | 20/12/2019 |
VINCULACIONES DE MIR ORFILA ROBERT ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIR ORFILA ROBERT ANTONI
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mir Orfila Robert Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 98030, I/A 73 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
MBRO.JTA.DIR
- Agea Tomas Rafael
- Camo Pons Jordi
- De Febrer Martinez Carme
- Jove Brugues Antoni
- Martorell Rosell Jordi
- Mir Orfila Robert Antoni
- Ramirez Rofastes Daniel
PRESI.JTA.DI
- Mir Orfila Robert Antoni
SEC.JTA.DIRE
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 98030, I/A 72 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
MBRO.JTA.DIR
- Agea Tomas Rafael
- Camo Pons Jordi
- De Febrer Martinez Carme
- Jove Brugues Antoni
- Martorell Rosell Jordi
- Mir Orfila Robert Antoni
- Ramirez Rofastes Daniel
MRO.COMS.CTR
PRESI.JTA.DI
- Mir Orfila Robert Antoni
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46157 , F 3, S 8, H B 98030, I/A 63 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
MBRO.JTA.DIR
- Armengou Musach Maria Gloria
- Camo Pons Jordi
- De Febrer Martinez Carme
- Diez Gonzalez Joan Anton
- Mir Orfila Robert Antoni
- Ramirez Rofastes Daniel
PRESI.JTA.DI
- Mir Orfila Robert Antoni
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46157 , F 3, S 8, H B 98030, I/A 63 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
PRESI.JTA.DI
- Mir Orfila Robert Antoni
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 5, S 8, H B 98030, I/A 60 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
Apoderado Mancomunado Solidario
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
Vicepresidente Junta Directiva
- Mir Orfila Robert Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 5, S 8, H B 98030, I/A 60 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mir Orfila Robert Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 4, S 8, H B 98030, I/A 58 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
PRESI.JTA.DI
Vicepresidente Junta Directiva
- Mir Orfila Robert Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 2, S 8, H B 98030, I/A 57 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-08
MBRO.JTA.DIR
- Camo Pons Jordi
- Diez Gonzalez Joan Anton
- Mir Orfila Robert Antoni
- Ramirez Rofastes Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 211, S 8, H B 98030, I/A 43 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Información de MIR ORFILA ROBERT ANTONI
Mostramos los datos de MIR ORFILA ROBERT ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIR ORFILA ROBERT ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos