JOVE BRUGUES ANTONI
Informe ejecutivo de JOVE BRUGUES ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOVE BRUGUES ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S | MBRO.JTA.DIR | 22/08/2024 |
VINCULACIONES DE JOVE BRUGUES ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOVE BRUGUES ANTONI
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
MBRO.JTA.DIR
MRO.COMS.CTR
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 98030, I/A 72 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 98030, I/A 72 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jove Brugues Antoni
Tesorero Junta Directiva
- Jove Brugues Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46463 , F 183, S 8, H B 98030, I/A 70 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jove Brugues Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46157 , F 4, S 8, H B 98030, I/A 64 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
MBRO.JTA.DIR
MRO.COMS.CTR
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
- Jove Brugues Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46157 , F 3, S 8, H B 98030, I/A 63 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA M.P.S
MBRO.JTA.DIR
MRO.COMS.CTR
- Agea Tomas Rafael
- Espuña Turmo Josep Lluis
- Jove Brugues Antoni
- Ruiz Armengol Francesc
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46157 , F 3, S 8, H B 98030, I/A 63 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
MBRO.JTA.DIR
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 211, S 8, H B 98030, I/A 43 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Información de JOVE BRUGUES ANTONI
Mostramos los datos de JOVE BRUGUES ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOVE BRUGUES ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos