MIR BULLO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MIR BULLO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIR BULLO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRSIMHAND SLP | Administrador Unico | 11/10/2010 |
VINCULACIONES DE MIR BULLO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIR BULLO FRANCISCO JAVIER
Empresa: MOTOR MEDICAL TEAM SL
Consejero Delegado
- Caceres Palou Enrique
- Charte Gonzalez Angel
- Mir Bullo Francisco Javier
Consejero
- Caceres Palou Enrique
- Charte Gonzalez Angel
- Mir Bullo Francisco Javier
Liquidador
Presidente
- Mir Bullo Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 118, S 8, H B 424861, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: MOTOR MEDICAL TEAM SL
Consejero Delegado
- Caceres Palou Enrique
- Charte Gonzalez Angel
- Mir Bullo Francisco Javier
Consejero
- Caceres Palou Enrique
- Charte Gonzalez Angel
- Mir Bullo Francisco Javier
Presidente
- Mir Bullo Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 117, S 8, H B 424861, I/A 1 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Empresa: MIRSIMHAND SL
Administrador Unico
- Mir Bullo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40013 , F 17, S 8, H B 356605, I/A 2 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Empresa: MIRSIMHAND SL
Administrador Solidario
- De Simon Serra Maria
- Mir Bullo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40013 , F 17, S 8, H B 356605, I/A 2 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Información de MIR BULLO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MIR BULLO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIR BULLO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos