CHARTE GONZALEZ ANGEL
Informe ejecutivo de CHARTE GONZALEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHARTE GONZALEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIO DE INTERNISTAS ASOCIADOS SLP | Administrador Unico | 28/06/2024 |
VINCULACIONES DE CHARTE GONZALEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHARTE GONZALEZ ANGEL
Administrador Unico
- Charte Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 209200, I/A 10 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Consejero Delegado
Consejero
- Charte Gonzalez Angel
- Pedrero Sola Antonio
- Vidaller Palacin Antonio
Presidente
- Charte Gonzalez Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 209200, I/A 10 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Empresa: MOTOR MEDICAL TEAM SL
Liquidador
- Charte Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 118, S 8, H B 424861, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: MOTOR MEDICAL TEAM SL
Consejero Delegado
- Caceres Palou Enrique
- Charte Gonzalez Angel
- Mir Bullo Francisco Javier
Consejero
- Caceres Palou Enrique
- Charte Gonzalez Angel
- Mir Bullo Francisco Javier
Liquidador
- Charte Gonzalez Angel
Presidente
Secretario
- Charte Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 118, S 8, H B 424861, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: MOTOR MEDICAL TEAM SL
Consejero Delegado
- Caceres Palou Enrique
- Charte Gonzalez Angel
- Mir Bullo Francisco Javier
Consejero
- Caceres Palou Enrique
- Charte Gonzalez Angel
- Mir Bullo Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Charte Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 117, S 8, H B 424861, I/A 1 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Información de CHARTE GONZALEZ ANGEL
Mostramos los datos de CHARTE GONZALEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHARTE GONZALEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos