MINGUEZ CARNEROS JESUS
Informe ejecutivo de MINGUEZ CARNEROS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MINGUEZ CARNEROS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IREPAL PROFESSIONAL SERVICES SL | Socio Unico | 29/01/2016 | |
IREPAL PROFESSIONAL SERVICES SL | Administrador Unico | 29/01/2016 |
VINCULACIONES DE MINGUEZ CARNEROS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUEZ CARNEROS JESUS
Empresa: IREPAL PROFESSIONAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Minguez Carneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34315 , F 55, S 8, H M 617350, I/A 1 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Empresa: IREPAL PROFESSIONAL SERVICES SL
Socio Único
- Minguez Carneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34315 , F 55, S 8, H M 617350, I/A 1 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Empresa: IPT PROJECTS XXI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Fernandez Jose Maria
- Garcia Riera Jose Maria
- Minguez Carneros Jesus
Presidente
Secretario
- Minguez Carneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 54, S 8, H AS 43977, I/A 4 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-33
Empresa: KPS SOLUCIONES EN ENERGIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Fernandez Jose Maria
- Garcia Riera Jose Maria
- Minguez Carneros Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3965 , F 34, S 8, H AS 43647, I/A 7 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-33
Empresa: RIMITEK PROFESSIONAL SOLUTIONS SLL
Administrador Solidario
- Garcia Riera Jose Maria
- Minguez Carneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 180, S 8, H AS 44478, I/A 2 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-33
Empresa: KPS SOLUCIONES EN ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Minguez Carneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3965 , F 34, S 8, H AS 43647, I/A 6 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-33
Empresa: RIMITEK PROFESSIONAL SOLUTIONS SLL
Administrador Solidario
- Garcia Riera Jose Maria
- Minguez Carneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 175, S 8, H AS 44478, I/A 1 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-33
Empresa: KPS SOLUCIONES EN ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3965 , F 33, S 8, H AS 43647, I/A 4 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-33
Empresa: IPT PROJECTS XXI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Fernandez Jose Maria
- Garcia Riera Jose Maria
- Minguez Carneros Jesus
Presidente
Secretario
- Minguez Carneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 49, S 8, H AS 43977, I/A 1 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-33
Empresa: KPS SOLUCIONES EN ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Minguez Carneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3965 , F 33, S 8, H AS 43647, I/A 3 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-33
VER MAS ACTOS
Información de MINGUEZ CARNEROS JESUS
Mostramos los datos de MINGUEZ CARNEROS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUEZ CARNEROS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos