MINGO FERNANDEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de MINGO FERNANDEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MINGO FERNANDEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GLOBAL SERVICES SA | Apoderado Solidario | 26/05/2012 | 06/07/2022 |
BANKINTER GLOBAL SERVICES SA | Apoderado | 14/11/2012 | 06/07/2022 |
BANKINTER SA | Apoderado Mancomunado | 23/10/2018 | |
BANKINTER SA | Apoderado | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE MINGO FERNANDEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGO FERNANDEZ RAFAEL
Empresa: BANKINTER GLOBAL SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arnaiz Abad Mario
- Arnaiz Abad Mario Remigio
- Del Val Martinez Maria Jose
- Galan Madrid Patricia
- Garcia Nieto German
- Gimenez De Juan Eva Maria
- Gimenez De Juan Eva Maria
- Gimenez De Juan Eva Maria
- Gimenez De Juan Eva Maria
- Gomez Villalba Antonio
- Martinez Garcia Francisco
- Martinez Monedero Juan Carlos
- Muñoz Fernandez Ruben
- Nuñez Hernandez Maria Luisa
- Pardo Barba Jose Luis
- Parrado Colinas Cecilia
- Parrado Colinas Cecilia
- Quintana Meca Mateo Angel
- Rosas Rodrigo Juan-bautista
- Smith Gorostola Gabriela
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arnaiz Abad Mario
- Arnaiz Abad Mario Remigio
- Burgos Acuña Raul Carlos
- Burgos Acuña Raul Carlos
- Cuenca Perez Luis
- De Mendoza Rodriguez Beatriz
- De Miguel Silva Marta
- De Miguel Silva Marta
- Galan Madrid Patricia
- Galan Madrid Patricia
- Garcia Suarez Candido
- Gomez Villalba Antonio
- Guerra Azcona Iñigo
- Jimenez Prados Jose Maria
- Lobo Moreno Francisco Javier
- Lobo Moreno Francisco Javier
- Mancebo Alonso Enrique Jesus
- Martinez Monedero Juan Carlos
- Martinez Montalvo Pedro
- Mingo Fernandez Rafael
- Muñoz Fernandez Ruben
- Nuñez Hernandez Maria Luisa
- Oliveros Gomez Miguel Angel
- Osma Cantero Jose Andres
- Pardo Barba Jose Luis
- Plaza Villaseñor Jesus
- Rosas Rodrigo Juan-bautista
- Rubio Cano Monica
- Smith Gorostola Gabriela
- Tapia Ramiro Marcelo Jesus
- Torres Polo Jose Fernando
- Torres Polo Jose Fernando
- Torres Polo Jose Fernando
- Torres Polo Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42109 , F 103, S 8, H M 502120, I/A 142 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bayon Jimenez Ana Cristina
- Cobo Enriquez De Luna Julio Gonzalo
- Colmenero Ruiz Natalia
- Diez Bados Jose Gabriel
- Echeverria Perez Maria Belen
- Escote Tierno M. Montserrat
- Garcia Martinez Mireia
- Garcia Villares Lorena
- Jimenez De Prados Jose Maria
- Jimenez Fontes Del Rey Gonzalo
- Jimenez Prados Jose Maria
- Jimenez Prados Jose Maria
- Jimenez Prados Jose Maria
- Lezama Ortega Manuel
- Lloret Soler Jose
- Mingo Fernandez Rafael
- Mingo Fernandez Rafael
- Schrader Claudia
- Ximelis Fernandez Matias
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Gomez Javier
- Alonso Gomez Javier
- Alvarez Garcia Maria Dolores
- Alvarez Garcia Maria Dolores
- Bas Uribe Jose Luis
- Bas Uribe Jose Luis
- Colmenero Ruiz Natalia
- Diaz Hidalgo Jose Luis
- Diez Bados Jose Gabriel
- Diez Bados Jose Gabriel
- Diez Bados Jose Gabriel
- Diez Bados Jose Gabriel
- Esparrago Mena Pablo
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gonzalez Alvarez Vicente
- Gonzalez Alvarez Vicente
- Gonzalez Alvarez Vicente
- Jimenez Prados Jose Maria
- Lloret Soler Jose
- Lloret Soler Jose
- Lopez Bermejo Jose Antonio
- Mariscal Gonzalo Julio Francisco
- Martin Casado Javier
- Medina Revuelta Fernando Javier
- Medina Revuelta Fernando Javier
- Mingo Fernandez Rafael
- Mingo Fernandez Rafael
- Mireles Sosa Cristina Tatiana
- Mogro Remolina Miguel Angel
- Molpeceres Molpeceres Lucia
- Molpeceres Molpeceres Lucia
- Moreno Navarro M Almudena
- Muñoz Llaguno Francisco Jose
- Muñoz Llaguno Francisco Jose
- Ortega Rubio Martina
- Ortega Rubio Martina
- Ortega Rubio Martina
- Parrilla Sanchez Nicolas Jesus
- Perez Alaminos Jose Gerardo
- Perez Beiran Enrique
- Schrader Claudia
- Serra Mendez Ignacio
- Serrano Casellas Federico
- Serrano Casellas Federico
- Uriel Almajano Francisco Javier
- Uriel Almajano Francisco Javier
- Vadillo Acarregui Nora
- Vildosola Velasco Francisco Javier
- Vildosola Velasco Francisco Javier
- Vildosola Velasco Francisco Javier
- Vildosola Velasco Francisco Javier
- Villanueva Martinez Jose Luis
- Villanueva Martinez Jose Luis
- Villanueva Martinez Jose Luis
- Villanueva Martinez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37148 , F 145, S 8, H M 7766, I/A 8797 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: GNEIS GLOBAL SERVICES SA
Apoderado
- Altares Llanos Mario
- Gallego Gonzalez Maria Paloma
- Jaurena Garcia Luis Manuel
- Lobo Moreno Francisco Javier
- Lopez De Leon Dominguez Miguel Angel
- Martinez Montalvo Pedro
- Mingo Fernandez Rafael
- Plaza Villaseñor Jesus
- Rubio Cano Monica
- Sanchez Moreno Maria Carmen
- Suarez Follente Maria Angela
- Torres Polo Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29410 , F 222, S 8, H M 502120, I/A 47 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Empresa: GNEIS GLOBAL SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Mingo Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27859 , F 224, S 8, H M 502120, I/A 37 (26/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Información de MINGO FERNANDEZ RAFAEL
Mostramos los datos de MINGO FERNANDEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGO FERNANDEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos