GUERRA AZCONA IÑIGO
Informe ejecutivo de GUERRA AZCONA IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GUERRA AZCONA IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALATINO RESIDENCIAL SA | Consejero | 19/12/2023 | |
PALATINO RESIDENCIAL SA | Apoderado | 19/12/2023 | |
OLIMPO RETAIL GERMANY SOCIMI SA | Consejero | 14/12/2023 | |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado | 15/10/2012 | |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado | 05/06/2012 |
VINCULACIONES DE GUERRA AZCONA IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA AZCONA IÑIGO
Empresa: PALATINO RESIDENCIAL SA
Apoderado
- Guerra Azcona Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46160 , F 3, S 8, H M 801924, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: PALATINO RESIDENCIAL SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45598 , F 123, S 8, H M 801924, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: OLIMPO RETAIL GERMANY SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45591 , F 164, S 8, H M 801814, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: BANKINTER GLOBAL SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arnaiz Abad Mario
- Arnaiz Abad Mario Remigio
- Del Val Martinez Maria Jose
- Galan Madrid Patricia
- Garcia Nieto German
- Gimenez De Juan Eva Maria
- Gimenez De Juan Eva Maria
- Gimenez De Juan Eva Maria
- Gimenez De Juan Eva Maria
- Gomez Villalba Antonio
- Martinez Garcia Francisco
- Martinez Monedero Juan Carlos
- Muñoz Fernandez Ruben
- Nuñez Hernandez Maria Luisa
- Pardo Barba Jose Luis
- Parrado Colinas Cecilia
- Parrado Colinas Cecilia
- Quintana Meca Mateo Angel
- Rosas Rodrigo Juan-bautista
- Smith Gorostola Gabriela
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arnaiz Abad Mario
- Arnaiz Abad Mario Remigio
- Burgos Acuña Raul Carlos
- Burgos Acuña Raul Carlos
- Cuenca Perez Luis
- De Mendoza Rodriguez Beatriz
- De Miguel Silva Marta
- De Miguel Silva Marta
- Galan Madrid Patricia
- Galan Madrid Patricia
- Garcia Suarez Candido
- Gomez Villalba Antonio
- Guerra Azcona Iñigo
- Jimenez Prados Jose Maria
- Lobo Moreno Francisco Javier
- Lobo Moreno Francisco Javier
- Mancebo Alonso Enrique Jesus
- Martinez Monedero Juan Carlos
- Martinez Montalvo Pedro
- Mingo Fernandez Rafael
- Muñoz Fernandez Ruben
- Nuñez Hernandez Maria Luisa
- Oliveros Gomez Miguel Angel
- Osma Cantero Jose Andres
- Pardo Barba Jose Luis
- Plaza Villaseñor Jesus
- Rosas Rodrigo Juan-bautista
- Rubio Cano Monica
- Smith Gorostola Gabriela
- Tapia Ramiro Marcelo Jesus
- Torres Polo Jose Fernando
- Torres Polo Jose Fernando
- Torres Polo Jose Fernando
- Torres Polo Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42109 , F 103, S 8, H M 502120, I/A 142 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: BANKINTER SECURITIES S.V. SA
Consejero
- Guerra Azcona Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29637 , F 174, S 8, H M 184309, I/A 92 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: BANKINTER CAPITAL RIESGO SGEIC SA
Apoderado
- Guerra Azcona Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20595 , F 187, S 8, H M 285830, I/A 44 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Apoderado
- Guerra Azcona Iñigo
- Hernandez Garcia Rafael
- Lopez-monis Gallego Monica
- Mateu De Ros Cerezo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15599 , F 209, S 8, H M 64434, I/A 92 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Empresa: HISPAMARKET SA
Apoderado Solidario
- Guerra Azcona Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 70, S 8, H M 68866, I/A 106 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Apoderado Solidario
- Guerra Azcona Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15599 , F 209, S 8, H M 64434, I/A 90 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: INTERMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Guerra Azcona Iñigo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 27, S 8, H M 93130, I/A 148 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
VER MAS ACTOS
Información de GUERRA AZCONA IÑIGO
Mostramos los datos de GUERRA AZCONA IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA AZCONA IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos