MIGUEL RUBIO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MIGUEL RUBIO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUEL RUBIO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORDE REEDEREI SEETOURISTIK IBERIA SL | Apoderado Solidario | 23/04/2014 | 18/12/2019 |
FERRYS RAPIDOS DEL SUR SL | Apoderado Solidario | 13/01/2016 | 18/12/2019 |
VINCULACIONES DE MIGUEL RUBIO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL RUBIO ALEJANDRO
Empresa: FERRYS RAPIDOS DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Miguel Rubio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 223, S 8, H CA 21265, I/A 29 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-11
Apoderado Solidario
- Miguel Rubio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277 , F 12, S 8, H CA 18790, I/A 51 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-11
Empresa: FERRYS RAPIDOS DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Asensio Martin Agustin
- Miguel Rubio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 120, S 8, H CA 21265, I/A 19 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-11
Apoderado Solidario
- Asensio Martin Agustin
- Miguel Rubio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 115, S 8, H CA 18790, I/A 35 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-11
Información de MIGUEL RUBIO ALEJANDRO
Mostramos los datos de MIGUEL RUBIO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL RUBIO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos