ASENSIO MARTIN AGUSTIN
Informe ejecutivo de ASENSIO MARTIN AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASENSIO MARTIN AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORDE REEDEREI SEETOURISTIK IBERIA SL | Apoderado Solidario | 23/04/2014 | 20/01/2020 |
FERRYS RAPIDOS DEL SUR SL | Apoderado Solidario | 13/01/2016 | 20/01/2020 |
VINCULACIONES DE ASENSIO MARTIN AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENSIO MARTIN AGUSTIN
Apoderado Solidario
- Asensio Martin Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277 , F 12, S 8, H CA 18790, I/A 52 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-11
Empresa: FERRYS RAPIDOS DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Asensio Martin Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 224, S 8, H CA 21265, I/A 30 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-11
Empresa: FERRYS RAPIDOS DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Asensio Martin Agustin
- Miguel Rubio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 120, S 8, H CA 21265, I/A 19 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-11
Apoderado Solidario
- Asensio Martin Agustin
- Miguel Rubio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 115, S 8, H CA 18790, I/A 35 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-11
Información de ASENSIO MARTIN AGUSTIN
Mostramos los datos de ASENSIO MARTIN AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENSIO MARTIN AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos