MIGUEL QUINTANA AITOR
Informe ejecutivo de MIGUEL QUINTANA AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIGUEL QUINTANA AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA GASTEIZ SA AMVISA VITORIA GASTEIZKO UDAL URAK AB | Consejero | 23/02/2022 | 23/02/2022 |
TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA GASTEIZ SA VITORIA GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK AB | Consejero | 29/09/2017 | 03/08/2020 |
GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA SA | Consejero | 12/08/2015 | 05/02/2020 |
VINCULACIONES DE MIGUEL QUINTANA AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL QUINTANA AITOR
Consejero
- Belakortu Preciado Antxon
- Bully Espinosa Jose Manuel
- Comeron Refojos Leticia
- Gonzalez Gonzalez Aitor
- Guinea Astobiza Blanca Maria
- Hinojal Sotomayor Jorge
- Iturricha Yaniz Alfredo
- Lopez De Mendiguren Sanchez Yolanda
- Lopez De Munain Lopez De Luzuriaga Peio
- Melgosa Vega Nerea
- Miguel Quintana Aitor
- Pina Jorge David
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 185, S 8, H VI 2036, I/A 64 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-01
Consejero
- Gonzalez Gonzalez Aitor
- Lopez De Mendiguren Sanchez Yolanda
- Miguel Quintana Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 183, S 8, H VI 2036, I/A 61 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-01
Consejero
- Cerezuela Miron Juan Antonio
- Comeron Refojos Leticia
- Fernandez De Landa Ruiz Miren
- Gonzalez Gonzalez Aitor
- Gonzalez San Vicente Felix Antonio
- Gonzalo De Zuazo Maria Itziar
- Guillerna Perez De Onraita Daniel
- Iturricha Yaniz Alfredo
- Martinez Diaz De Zugazua Maria Isabel
- Miguel Quintana Aitor
- Nuñez Zarate Javier
- Rodriguez Martin Miguel Angel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 18, S 8, H VI 2037, I/A 77 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 214, S 8, H VI 3385, I/A 49 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-01
Consejero
- Belandia Fradejas Borja
- Cerezuela Miron Juan Antonio
- Comeron Refojos Leticia
- Domaica Goñi Ainhoa
- Gonzalez San Vicente Felix Antonio
- Gonzalo De Zuazo Maria Itziar
- Iturricha Yaniz Alfredo
- Izuel Carcavilla Elena
- Martinez Diaz De Zugazua Maria Isabel
- Miguel Quintana Aitor
- Nuñez Zarate Javier
- Rodriguez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 14, S 8, H VI 2037, I/A 67 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-01
Empresa: GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 211, S 8, H VI 3385, I/A 43 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-01
Información de MIGUEL QUINTANA AITOR
Mostramos los datos de MIGUEL QUINTANA AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL QUINTANA AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos