DOMAICA GOÑI AINHOA
Informe ejecutivo de DOMAICA GOÑI AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DOMAICA GOÑI AINHOA
VINCULACIONES DE DOMAICA GOÑI AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMAICA GOÑI AINHOA
Consejero
- Domaica Goñi Ainhoa
- Ibarlucea Martinez Carlos
- Villalba Eguiluz Amancai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 197, S 8, H VI 7367, I/A 61 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-01
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 195, S 8, H VI 7367, I/A 57 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-01
Consejero
- Domaica Goñi Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 18, S 8, H VI 2037, I/A 75 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-01
Consejero
- Belandia Fradejas Borja
- Cerezuela Miron Juan Antonio
- Comeron Refojos Leticia
- Domaica Goñi Ainhoa
- Gonzalez San Vicente Felix Antonio
- Gonzalo De Zuazo Maria Itziar
- Iturricha Yaniz Alfredo
- Izuel Carcavilla Elena
- Martinez Diaz De Zugazua Maria Isabel
- Miguel Quintana Aitor
- Nuñez Zarate Javier
- Rodriguez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 14, S 8, H VI 2037, I/A 67 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-01
Consejero
- Autillo Berganzo Iban
- Bully Espinosa Jose Manuel
- Cañadas Mora Alba Maria
- Domaica Goñi Ainhoa
- Erkiaga Aguirre Andoni
- Garmendia Telleria Idoia
- Lazcoz Baigorri Francisco Javier
- Lozano Muñiz David
- Mayo Lamelas Tomas
- Ortiz De Murua Garcia De Vicuña Victor Jose
- Serrano Iglesias Encina
- Tena Mateos Valeriano
- Valdecantos Bengoechea Victoria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 178, S 8, H VI 2036, I/A 50 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-01
Consejero
- Alonso Ramirez De La Peciña Juan Carlos
- Antia Vinos Iñigo
- Aranguiz Mingueza Fernando
- Bengoa Saez Maria Soledad
- Bilbao Ubillos Iñigo
- Domaica Goñi Ainhoa
- Gutierrez Ondarza Maria Angeles
- Lopez De Munain Lopez De Luzuriaga Peio
- Mayo Lamelas Tomas
- Melgosa Vega Nerea
- Navas Amores Jose
- Sanchez Corchero Juan Antonio
- Zamarbide Gastesi Jone
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 3, S 8, H VI 2034, I/A 59 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-01
Consejero
- Domaica Goñi Ainhoa
- Garmendia Telleria Idoia
- Serrano Iglesias Encina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 203, S 8, H VI 2036, I/A 45 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-01
Consejero
- Castañeda Diaz Saioa
- Domaica Goñi Ainhoa
- Garmendia Telleria Idoia
- Serrano Iglesias Encina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 202, S 8, H VI 2036, I/A 44 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-01
Consejero
- Domaica Goñi Ainhoa
- Navas Amores Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 1, S 8, H VI 2034, I/A 55 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-01
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1257 , F 186, S 8, H VI 2034, I/A 54 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-01
VER MAS ACTOS
Información de DOMAICA GOÑI AINHOA
Mostramos los datos de DOMAICA GOÑI AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMAICA GOÑI AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos