MIGUEL GUTIERREZ AIDA MARIA
Informe ejecutivo de MIGUEL GUTIERREZ AIDA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUEL GUTIERREZ AIDA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABADELL CONSUMER FINANCE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2023 | |
SABADELL CONSUMER FINANCE SA | Apoderado Solidario | 21/11/2023 |
VINCULACIONES DE MIGUEL GUTIERREZ AIDA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL GUTIERREZ AIDA MARIA
Empresa: SABADELL CONSUMER FINANCE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Miguel Gutierrez Aida Maria
- Tabero Abadias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48681 , F 8, S 8, H B 295423, I/A 118 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Empresa: SABADELL CONSUMER FINANCE SA
Apoderado Solidario
- Miguel Gutierrez Aida Maria
- Tabero Abadias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48681 , F 7, S 8, H B 295423, I/A 117 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Empresa: COFIDIS SA
Apoderado
- Miguel Gutierrez Aida Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46685 , F 96, S 8, H B 418739, I/A 26 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: COFIDIS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42914 , F 33, S 8, H B 418739, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-08
Empresa: COFIDIS HISPANIA EFC SA
Apoderado
- Manasanch Ponce Sonia
- Miguel Gutierrez Aida Maria
- Rico Garmendia Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 53, S 8, H B 309711, I/A 70 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-08
Información de MIGUEL GUTIERREZ AIDA MARIA
Mostramos los datos de MIGUEL GUTIERREZ AIDA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL GUTIERREZ AIDA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos