COFIDIS HISPANIA EFC SA - EXTINGUIDA
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social COFIDIS HISPANIA EFC SA
CIF A79528246
Página Web www.cofidis.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Luc Bertrand Salus
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE COFIDIS HISPANIA EFC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COFIDIS HISPANIA EFC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Annie Gain | REPR.143 RRM | 21/09/2009 | 28/02/2013 |
COFIDIS PARTICIPATIONS SA | Consejero | 21/09/2009 | 28/02/2013 |
COFIDIS SA | Consejero | 22/03/2011 | 28/02/2013 |
Jean Claude Francois | REPR.143 RRM | 21/09/2009 | 28/02/2013 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 15/12/2011 | 28/02/2013 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 14/10/2009 | 28/02/2013 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2010 | 28/02/2013 |
Luc Bertrand Salus | Presidente | 30/05/2011 | 28/02/2013 |
Luc Bertrand Salus | Consejero | 30/05/2011 | 28/02/2013 |
Luc Bertrand Salus | Consejero Delegado | 30/05/2011 | 28/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COFIDIS HISPANIA EFC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 59, S 8, H B 309711, I/A 78 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
- De conformidad con el articulo 233.2 del RRM, queda extinguida la hoja de esta sociedad y cancelados sus asientos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 59, S 8, H B 309711, I/A 78 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
- TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SEIS MESES DE CIERRE PROVISIONAL SE HA EXTENDIDO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION 77 OBRANTE AL FOLIO 59 TOMO 40835 HOJA B-309711 A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40935 , F 59, S 8, H B 309711, I/A 77 N (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 57, S 8, H B 309711, I/A 77 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 56, S 8, H B 309711, I/A 76 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 56, S 8, H B 309711, I/A 75 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 56, S 8, H B 309711, I/A 75 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 55, S 8, H B 309711, I/A 74 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08