MIGUEL AROCA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de MIGUEL AROCA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIGUEL AROCA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAMARINE 2002 SL | Apoderado Solidario | 27/12/2021 |
VINCULACIONES DE MIGUEL AROCA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL AROCA MARIA DOLORES
Empresa: AQUAMARINE 2002 SL
Apoderado Solidario
- Dopico Plazas Francisco
- Ferreira Rodriguez Ana Maria
- Llanos Lavigne Carlos
- Miguel Aroca Maria Dolores
- Priego Anguiano Rosario
- Ruiz Villen Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983, L 1896, F 179, S 8, H MA 54343, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-29
Empresa: PANERA HEIGHTS SELWO SL
Apoderado Solidario
- Ferreira Rodriguez Ana Maria
- Lara Rojas Eugenia
- Miguel Aroca Maria Dolores
- Sanchez Lopez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 2489, F 22, S 8, H MA 70904, I/A 6 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-29
Empresa: PANERA HEIGHTS SELWO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 2489, F 21, S 8, H MA 70904, I/A 3 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-29
Información de MIGUEL AROCA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de MIGUEL AROCA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL AROCA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos