MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PUJANTE
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PUJANTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PUJANTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARAGEL SA | Consejero | 08/10/2015 | 24/12/2019 |
TARAGEL SA | Consejero | 28/07/2010 | 08/10/2015 |
TARAGEL SA | Secretario | 28/07/2010 | 24/06/2014 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PUJANTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PUJANTE
Empresa: TARAGEL SA
Consejero
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 51, S 8, H MU 8773, I/A 18 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-30
Empresa: TARAGEL SA
Consejero
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 16 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-30
Empresa: TARAGEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 16 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-30
Empresa: TARAGEL SA
Secretario
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 14 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-30
Empresa: TARAGEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Presidente
Secretario
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 12 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-30
Información de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PUJANTE
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PUJANTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PUJANTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos