JOSEFA RODRIGUEZ PUJANTE
Informe ejecutivo de JOSEFA RODRIGUEZ PUJANTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSEFA RODRIGUEZ PUJANTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARAGEL SA | Administrador Mancomunado | 24/12/2019 |
VINCULACIONES DE JOSEFA RODRIGUEZ PUJANTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEFA RODRIGUEZ PUJANTE
Empresa: TARAGEL SA
Administrador Mancomunado
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 8773, I/A 20 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-30
Empresa: TARAGEL SA
Administrador Mancomunado
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 51, S 8, H MU 8773, I/A 18 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-30
Empresa: TARAGEL SA
Consejero
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Presidente
Secretario
- Josefa Rodriguez Pujante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 51, S 8, H MU 8773, I/A 18 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-30
Empresa: TARAGEL SA
Consejero
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Presidente
Secretario
- Josefa Rodriguez Pujante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 16 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-30
Empresa: TARAGEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Presidente
Secretario
- Josefa Rodriguez Pujante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 16 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-30
Empresa: TARAGEL SA
Secretario
- Josefa Rodriguez Pujante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 14 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-30
Empresa: TARAGEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Josefa Rodriguez Pujante
- Juan Carlos Rodriguez Pujante
- Miguel Angel Rodriguez Pujante
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 12 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-30
Información de JOSEFA RODRIGUEZ PUJANTE
Mostramos los datos de JOSEFA RODRIGUEZ PUJANTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEFA RODRIGUEZ PUJANTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos