MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA MARIA
Informe ejecutivo de MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARALFANA SL | Consejero | 26/06/2019 | |
COLEGIO INTERNACIONAL DE MADRID SL | Secretario | 15/01/2013 | |
COLEGIO INTERNACIONAL DE MADRID SL | Consejero Delegado | 15/01/2013 | |
COLEGIO INTERNACIONAL DE MADRID SL | Consejero | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA MARIA
Empresa: MARALFANA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Mialdea Fernandez Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Ana
- Mialdea Garcia De Enterria Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33546 , F 102, S 8, H M 603823, I/A 7 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: MARALFANA SL
Administrador Unico
- Mialdea Garcia De Enterria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33546 , F 102, S 8, H M 603823, I/A 7 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: MARALFANA SL
Administrador Unico
- Mialdea Garcia De Enterria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33546 , F 99, S 8, H M 603823, I/A 1 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Empresa: COLEGIO INTERNACIONAL DE MADRID SL
Consejero Delegado
- Mialdea Garcia De Enterria Maria
Consejero
- Mialdea Fernandez Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Maria
Presidente
Secretario
- Mialdea Garcia De Enterria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13849 , F 194, S 8, H M 76369, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Información de MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA MARIA
Mostramos los datos de MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos