MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA ALFONSO
Informe ejecutivo de MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARALFANA SL | Presidente | 26/06/2019 | |
MARALFANA SL | Consejero | 26/06/2019 | |
MARALFANA SL | Apoderado | 16/09/2015 | |
COLEGIO INTERNACIONAL DE MADRID SL | Presidente | 15/01/2013 | |
COLEGIO INTERNACIONAL DE MADRID SL | Consejero | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA ALFONSO
Empresa: MARALFANA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Mialdea Fernandez Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Ana
- Mialdea Garcia De Enterria Maria
Presidente
- Mialdea Garcia De Enterria Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33546 , F 102, S 8, H M 603823, I/A 7 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: MARALFANA SL
Apoderado
- Gilsanz Cruz Maria Gloria
- Mialdea Fernandez Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Ana
- Minguez De Las Heras Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33546 , F 100, S 8, H M 603823, I/A 2 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: COLEGIO INTERNACIONAL DE MADRID SL
Consejero Delegado
Consejero
- Mialdea Fernandez Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Alfonso
- Mialdea Garcia De Enterria Maria
Presidente
- Mialdea Garcia De Enterria Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13849 , F 194, S 8, H M 76369, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: COLEGIO INTERNACIONAL DE MADRID SL
Administrador Unico
- Mialdea Garcia De Enterria Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13849 , F 194, S 8, H M 76369, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Información de MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA ALFONSO
Mostramos los datos de MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIALDEA GARCIA DE ENTERRIA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos