MEYER JAN PHILIPP
Informe ejecutivo de MEYER JAN PHILIPP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEYER JAN PHILIPP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIH INVEST NERVION PLAZA SL | Apoderado Mancomunado | 28/05/2019 | |
BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND SPAIN (MADRID) SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2017 |
VINCULACIONES DE MEYER JAN PHILIPP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEYER JAN PHILIPP
Empresa: HIH INVEST REAL ESTATE GMBH
Apoderado Mancomunado
- Meyer Jan Philipp
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41787 , F 216, S 8, H M 355747, I/A 21 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: HIH INVEST REAL ESTATE GMBH
R.L.C.Per.M.
- Borgwardt Daniel
- Meyer Jan Philipp
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41787 , F 216, S 8, H M 355747, I/A 21 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: WH NERVION PLAZA SL
Apoderado Mancomunado
- Berberich Carina
- Eggert Andre
- Fast Jan-hauke
- Hontsch Maria
- Leddig-vogt Ines
- Meyer Jan Philipp
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 222, S 8, H M 481615, I/A 25 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: WH NERVION PLAZA SL
Apoderado Mancomunado
- Meyer Jan Philipp
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 220, S 8, H M 481615, I/A 23 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: WH NERVION PLAZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Consejero
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 220, S 8, H M 481615, I/A 23 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Meyer Jan Philipp
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33861 , F 201, S 8, H M 381130, I/A 14 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: WH NERVION PLAZA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 216, S 8, H M 481615, I/A 18 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-28
Apoderado Mancomunado
- Kleinefenn Axel
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Apoderado Solidario
R.L.C.Per.M.
- Kleinefenn Axel
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20151 , F 8, S 8, H M 355747, I/A 7 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Empresa: WH NERVION PLAZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Kleinefenn Axel
- Martin Gutierrez Manuel Ignacio
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Consejero
- Kleinefenn Axel
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 212, S 8, H M 481615, I/A 14 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Información de MEYER JAN PHILIPP
Mostramos los datos de MEYER JAN PHILIPP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEYER JAN PHILIPP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos