KLEINEFENN AXEL
Informe ejecutivo de KLEINEFENN AXEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KLEINEFENN AXEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIH INVEST REAL ESTATE GMBH | Apoderado Mancomunado | 21/11/2013 | 10/06/2021 |
HIH INVEST REAL ESTATE GMBH | R.L.C.Per.M. | 21/11/2013 | 10/06/2021 |
HIH INVEST NERVION PLAZA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/09/2013 | 01/10/2019 |
HIH INVEST NERVION PLAZA SL | Consejero | 17/09/2013 | 01/10/2019 |
VINCULACIONES DE KLEINEFENN AXEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KLEINEFENN AXEL
Empresa: WARBURG- HIH INVEST REAL ESTATE GMBH
Apoderado Mancomunado
- Kleinefenn Axel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20151 , F 224, S 8, H M 355747, I/A 17 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: WARBURG- HIH INVEST REAL ESTATE GMBH
R.L.C.Per.M.
- Kleinefenn Axel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20151 , F 224, S 8, H M 355747, I/A 17 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: WH NERVION PLAZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Kleinefenn Axel
Consejero
- Kleinefenn Axel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 222, S 8, H M 481615, I/A 26 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Apoderado Mancomunado
- Kleinefenn Axel
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Apoderado Solidario
R.L.C.Per.M.
- Kleinefenn Axel
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20151 , F 8, S 8, H M 355747, I/A 7 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Empresa: WH NERVION PLAZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Kleinefenn Axel
- Martin Gutierrez Manuel Ignacio
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Consejero
- Kleinefenn Axel
- Meyer Jan Philipp
- Schutz Andreas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 212, S 8, H M 481615, I/A 14 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Información de KLEINEFENN AXEL
Mostramos los datos de KLEINEFENN AXEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KLEINEFENN AXEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos