MESEGUER LLUCH JOSE
Informe ejecutivo de MESEGUER LLUCH JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MESEGUER LLUCH JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTEJO SL | Administrador Solidario | 30/05/2024 | |
MUEBLES MESEGUE SA | Administrador Unico | 17/12/2014 |
VINCULACIONES DE MESEGUER LLUCH JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESEGUER LLUCH JOSE
Empresa: ESTEJO SL
Administrador Solidario
- Meseguer Lluch Carlos
- Meseguer Lluch Jose
- Meseguer Lluch Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 2558, I/A 25 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Administrador Unico
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747, L 1308, F 126, S 8, H CS 40568, I/A 3 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-12
Empresa: ESTEJO SL
Administrador Unico
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 36, S 8, H T 2558, I/A 24 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Administrador Unico
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 33, S 8, H T 3055, I/A 23 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Administrador Solidario
- Meseguer Lluch Carlos Fernando
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 33, S 8, H T 3055, I/A 23 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-43
Empresa: ESTEJO SL
Administrador Unico
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812 , F 25, S 8, H T 2558, I/A 19 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Administrador Solidario
- Meseguer Lluch Carlos Fernando
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 32, S 8, H T 3055, I/A 22 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-43
Empresa: ESTEJO SL
Administrador Unico
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812 , F 24, S 8, H T 2558, I/A 18 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-43
Empresa: ESTEJO SL
Administrador Unico
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812 , F 24, S 8, H T 2558, I/A 17 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Meseguer Lluch Carlos
- Meseguer Lluch Carlos Fernando
- Meseguer Lluch Jose
- Pla Lluch Jose Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Meseguer Lluch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 7, S 8, H T 3055, I/A 21 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-43
VER MAS ACTOS
Información de MESEGUER LLUCH JOSE
Mostramos los datos de MESEGUER LLUCH JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESEGUER LLUCH JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos