MESEGUER LLUCH CARLOS
Informe ejecutivo de MESEGUER LLUCH CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MESEGUER LLUCH CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTEJO SL | Administrador Solidario | 30/05/2024 |
VINCULACIONES DE MESEGUER LLUCH CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESEGUER LLUCH CARLOS
Empresa: ESTEJO SL
Administrador Solidario
- Meseguer Lluch Carlos
- Meseguer Lluch Jose
- Meseguer Lluch Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 2558, I/A 25 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Administrador Unico
- Meseguer Lluch Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 32, S 8, H T 3055, I/A 22 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Administrador Unico
- Meseguer Lluch Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 7, S 8, H T 3055, I/A 21 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Meseguer Lluch Carlos
- Meseguer Lluch Carlos Fernando
- Meseguer Lluch Jose
- Pla Lluch Jose Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 7, S 8, H T 3055, I/A 21 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-43
Empresa: MUEBLES MESEGUE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Meseguer Lluch Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 7, S 8, H T 3055, I/A 20 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-43
Información de MESEGUER LLUCH CARLOS
Mostramos los datos de MESEGUER LLUCH CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESEGUER LLUCH CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos