MERINO GIL TERESA
Informe ejecutivo de MERINO GIL TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MERINO GIL TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL | Administrador Solidario | 14/02/2023 | 30/08/2023 |
ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL | Administrador Solidario | 02/01/2023 |
VINCULACIONES DE MERINO GIL TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO GIL TERESA
Empresa: ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL
Administrador Solidario
- Garcia Lopez Maria
- Merino Gil Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 85, S 8, H C 7292, I/A 9 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-15
Empresa: ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL
Administrador Solidario
- Garcia Lopez Maria
- Merino Gil Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 85, S 8, H C 7292, I/A 7 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-15
Empresa: ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL
Administrador Solidario
- Menendez Ponte Cruzat Pedro
- Merino Gil Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 85, S 8, H C 7292, I/A 6 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-15
Información de MERINO GIL TERESA
Mostramos los datos de MERINO GIL TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO GIL TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos