GARCIA LOPEZ MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA LOPEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA LOPEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOREAL FORMACION SL | Secretario | 23/04/2024 | |
BOREAL FORMACION SL | Consejero | 23/04/2024 | |
AGE ASESORES SL | Apoderado | 15/12/2023 | |
ASESORIA VARELA SL | Administrador Unico | 06/11/2023 | |
GARDOL INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 13/10/2023 | |
TALLERES BENIGNO GARCIA SL | Administrador Solidario | 15/09/2023 | |
SERVICIOS GANADEROS VG SL | Administrador Solidario | 09/05/2022 | |
GAMOBA CLINICA DENTAL SL | Administrador Solidario | 20/01/2022 | |
REPOSTERIA Y PANADERIA EL ARENAL SL | Administrador Solidario | 03/12/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA LOPEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LOPEZ MARIA
Empresa: BOREAL FORMACION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Lopez Maria
- Mañas Garcia Francisco
- Sanchez Maestre Maria Remedios
Presidente
Secretario
- Garcia Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964 , F 81, S 8, H CO 46053, I/A 1 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-14
Empresa: ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL
Administrador Unico
- Garcia Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 91, S 8, H C 7292, I/A 11 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-15
Empresa: AGE ASESORES SL
Apoderado
- Garcia Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2418 , F 199, S 8, H C 7104, I/A 13 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-15
Empresa: ASESORIA VARELA SL
Administrador Unico
- Garcia Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 150, S 8, H C 12261, I/A 5 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-15
Empresa: GARDOL INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Doldan Varela Diego
- Garcia Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 107, S 8, H C 63731, I/A 1 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-15
Empresa: TALLERES BENIGNO GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Lopez Maria
- Garcia Lougedo Benigno
- Lopez Lopez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 222, S 8, H LU 3874, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-27
Empresa: TALLERES BENIGNO GARCIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Lopez Maria
- Garcia Lougedo Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 222, S 8, H LU 3874, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-27
Empresa: ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL
Administrador Unico
- Garcia Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 85, S 8, H C 7292, I/A 9 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-15
Empresa: ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL
Administrador Solidario
- Garcia Lopez Maria
- Merino Gil Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 85, S 8, H C 7292, I/A 9 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-15
Empresa: ADMINISTRACION TECNICA MARITIMA SL
Socio Único
- Garcia Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 85, S 8, H C 7292, I/A 8 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-15
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA LOPEZ MARIA
Mostramos los datos de GARCIA LOPEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LOPEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos