MERINO GIL JOAQUIN
Informe ejecutivo de MERINO GIL JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO GIL JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER ASOCIADOS RENTA FIJA MIXTA FP | Miem.Com.Ctr | 17/03/2010 | 23/01/2014 |
BANCO BANIF SA | Apoderado Mancomunado | 26/05/2010 | |
BANCO BANIF SA | Apoderado | 03/06/2009 | 13/04/2010 |
BANCO BANIF SA | Apoderado Mancomunado | 13/04/2010 | |
BANCO BANIF SA | Apoderado | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE MERINO GIL JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO GIL JOAQUIN
Empresa: SANTANDER FUTURO 2015 PENSIONES FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18507 , F 205, S 1, H 13, I/A 82 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Empresa: BANCO BANIF SA
Apoderado Mancomunado
- Merino Gil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 223, S 8, H M 53233, I/A 792 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-28
Empresa: BANCO BANIF SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Garcia Jesus
- Merino Gil Joaquin
- Merino Gil Joaquin
- Rodenas Hernando Juan Manuel
- Rodenas Hernando Juan Manuel
Apoderado
- Bardaji Muñoz Javier
- Faura Prieto Joaquin
- Fernandez Garcia Jesus Andres
- Merino Gil Joaquin
- Merino Gil Joaquin
- Rodenas Hernando Juan
- Torres Marti Vicente Ignacio
- Zaragoza De Pedro Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 222, S 8, H M 53233, I/A 790 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Def.Particip
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18507 , F 200, S 1, H 13, I/A 72 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
Empresa: BANCO BANIF SA
Apoderado
- Merino Gil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24580 , F 100, S 8, H M 53233, I/A 775 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-28
Información de MERINO GIL JOAQUIN
Mostramos los datos de MERINO GIL JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO GIL JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos