MERINO BONO CLARA
Informe ejecutivo de MERINO BONO CLARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERINO BONO CLARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUSQUETS EDITORES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2023 | |
EDICIONS 62 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2023 | |
CENTRO LIBROS PAPF SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2022 | |
COLUMNA EDICIONS LLIBRES I COMUNICACIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2022 | |
EDITORIAL PLANETA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2022 | |
ESPASA CALPE SA | Apoderado | 21/11/2022 |
VINCULACIONES DE MERINO BONO CLARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO BONO CLARA
Empresa: TUSQUETS EDITORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46320 , F 218, S 8, H B 43030, I/A 79 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Empresa: EDICIONS 62 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48405 , F 209, S 8, H B 7460, I/A 194 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: EDITORIAL PLANETA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48463 , F 2, S 8, H B 33314, I/A 368 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: CENTRO LIBROS PAPF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48011 , F 131, S 8, H B 385270, I/A 29 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46693 , F 115, S 8, H B 37102, I/A 116 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: ESPASA CALPE SA
Apoderado
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 58, S 8, H M 221801, I/A 213 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Información de MERINO BONO CLARA
Mostramos los datos de MERINO BONO CLARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO BONO CLARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos