ALVAREZ GARCIA ESTER
Informe ejecutivo de ALVAREZ GARCIA ESTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ GARCIA ESTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUSQUETS EDITORES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2023 | |
EDICIONS 62 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2023 | |
COLUMNA EDICIONS LLIBRES I COMUNICACIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2022 | |
CENTRO LIBROS PAPF SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2022 | |
EDITORIAL PLANETA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2022 | |
ESPASA CALPE SA | Apoderado | 21/11/2022 | |
AQUA.BABY FOTOGRAFIE SL | Administrador Solidario | 07/06/2022 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GARCIA ESTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GARCIA ESTER
Empresa: TUSQUETS EDITORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46320 , F 218, S 8, H B 43030, I/A 79 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Empresa: EDICIONS 62 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48405 , F 209, S 8, H B 7460, I/A 194 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: EDITORIAL PLANETA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48463 , F 2, S 8, H B 33314, I/A 368 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: CENTRO LIBROS PAPF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48011 , F 131, S 8, H B 385270, I/A 29 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46693 , F 115, S 8, H B 37102, I/A 116 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: ESPASA CALPE SA
Apoderado
- Alvarez Garcia Ester
- Merino Bono Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 58, S 8, H M 221801, I/A 213 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: AQUA.BABY FOTOGRAFIE SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Ester
- Arjen Mulder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48342 , F 163, S 8, H B 580756, I/A 1 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-08
Información de ALVAREZ GARCIA ESTER
Mostramos los datos de ALVAREZ GARCIA ESTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GARCIA ESTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos